Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravvej 15, 8670 Låsby (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-25 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: BJARUPLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Navne: Tømrermester Allan Kristensen ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Reelle ejere: Allan Kristensen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Stiftere: BJARUPLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-01-21 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 Statstidende Dekret
Den 2021-02-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 fjernes Direktion: Allan Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-10-02 tilføjes Direktion: Allan Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-10-02 fjernes Direktion: Martin Vest Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravvej 15, 8670 Låsby (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2019-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravvej 15, 8670 Låsby (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed, ejendomsudlejning, handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravvej 15, 8670 Låsby (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2016-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skaftesvej 7, 8680 Ry (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-20 tilføjes Direktion: Martin Vest Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2016-05-18 tilføjes Navne: Tømrermester Allan Kristensen ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-05-17 fjernes Navne: DMM ApS (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-18 tilføjes Vedtægter: 2016-05-18 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-05-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-21 fjernes Direktion: Allan Kristensen (direktion) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2013-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsudlejning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2013-12-19 tilføjes Vedtægter: 2013-12-19 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2013-12-19 fjernes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skaftesvej 7, 8680 Ry (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2012-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunhøjvej 3, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunhøjvej 3, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-25 tilføjes Direktion: Allan Kristensen (direktion) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2012-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-25 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Legale ejere: BJARUPLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Navne: DMM ApS (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2012-04-25 tilføjes Reelle ejere: Allan Kristensen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-25 tilføjes Stiftere: BJARUPLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)