Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Binavne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Formål | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 fjernes Bestyrelse: Danny Oved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-21 tilføjes Bestyrelse: Nina Ursin Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 fjernes Bestyrelse: Jesper Berg Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Bestyrelse: Jesper Berg Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-11-13 fjernes Bestyrelse: Jesper Berg Hansen (formand) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-08-30 fjernes Bestyrelse: Mogens Norre Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-11 fjernes Bestyrelse: Lars Grøn Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-07-12 tilføjes Bestyrelse: Jesper Berg Hansen (formand) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-07-12 fjernes Bestyrelse: Stefan Bøgh Sommer (formand) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-16 tilføjes Bestyrelse: Lars Grøn Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-06-16 fjernes Bestyrelse: Jørgen Henning Harfort Nicolaisen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenlunds Allé 8, 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-09-01 tilføjes Navne: DPT II ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-31 fjernes Navne: HOGNE ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-05-03 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Henning Harfort Nicolaisen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-05-03 fjernes Bestyrelse: Charlotte Kruckow Velling (formand) (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-21 fjernes Binavne: BÅLKAPPER.DK ApS, BÅLKAPPER ApS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-08 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Kruckow Velling (formand) (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-08 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 tilføjes Legale ejere: Taxa 4x35, SAMMENSLUTNINGEN TAXA 4X35, Mahjoub Holding ApS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-02-26 fjernes Legale ejere: Taxa 4x35 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-02-25 fjernes Legale ejere: Mahjoub Holding ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-26 fjernes Reelle ejere: Mohamad Sleiman Mahjoub (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2020-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, st., 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, st., 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Breeltelund 20, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Mohamad Sleiman Mahjoub (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Mahjoub Holding ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mohamad Sleiman Mahjoub (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2019-12-31 fjernes Direktion: Per Hogne Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Hogne Holding ApS (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Per Hogne Hansen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-17 tilføjes Legale ejere: Hogne Holding ApS (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2018-12-17 fjernes Legale ejere: Per Hogne Hansen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-17 tilføjes Reelle ejere: Per Hogne Hansen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2018-12-16 fjernes Reelle ejere: Per Hogne Hansen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 141.000,00 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2017-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2017-11-17 tilføjes Vedtægter: 2017-11-17 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2015-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er turistkørsel og anden landpassagertransport og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Vedtægter: 2015-09-18 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2015-07-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2012-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Breeltelund 20, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-04-20 tilføjes Binavne: BÅLKAPPER.DK ApS, BÅLKAPPER ApS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2012-04-20 tilføjes Direktion: Per Hogne Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel engros og en detail og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2012-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2012-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2012-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Legale ejere: Per Hogne Hansen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2012-04-20 tilføjes Navne: HOGNE ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2012-04-20 tilføjes Reelle ejere: Per Hogne Hansen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2012-04-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2012-04-20 tilføjes Stiftere: Per Hogne Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2012-04-20 tilføjes Vedtægter: 2012-04-20 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2012-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-04-25)
Den 2012-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)