Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Johanning | 24.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Lund Knudsen | 30.10.2020 | 16.11.2023 | direktør |
Henrik Skourup Harpøth-Hansen | 30.10.2020 | 24.10.2022 | direktør |
Lars Asger Enggaard | 25.04.2012 | 30.10.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Tveen | 31.05.2022 | formand |
Mads Fischer Thomsen | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Tveen Rindalsholt | 25.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Peter Conny Johnsen | 07.02.2019 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Per Egebæk Have | 25.04.2012 | 31.05.2022 | formand |
Lars Asger Enggaard | 25.04.2012 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Mejlholm Larsen | 25.04.2012 | 07.02.2019 | bestyrelsesmedlem |