Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 tilføjes Binavne: Teach of Arts ApS (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 tilføjes Vedtægter: 2024-04-24 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grænsevej 24, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærmark 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre rådgivning, investering samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-08 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Vedtægter: 2021-08-09 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærmark 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2019-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærmark 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: fj@regnskabogbogforing.dk (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: lis@bf-s.dk (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-12 tilføjes Direktion: Flemming Andersen Nylander (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-12 fjernes Direktion: Lis Greve Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-12 tilføjes Legale ejere: Flemming Andersen Nylander (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-12 fjernes Legale ejere: Lis Greve Andersen (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-11 fjernes Legale ejere: Flemming Andersen Nylander (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-12 tilføjes Reelle ejere: Flemming Andersen Nylander (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-12 fjernes Reelle ejere: Lis Greve Andersen (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-11 fjernes Reelle ejere: Flemming Andersen Nylander (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærmark 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærmark 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-11-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-12 fjernes Direktion: Peter Danborg Jespersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærmark 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2012-04-24 tilføjes Direktion: Peter Danborg Jespersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rengøring og vedligeholdelse samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2012-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2012-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: lis@bf-s.dk (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2012-04-24 tilføjes Legale ejere: Flemming Andersen Nylander, Lis Greve Andersen (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2012-04-24 tilføjes Navne: TOTALPARTNER ApS (offentliggjort 2012-04-24)
Den 2012-04-24 tilføjes Reelle ejere: Flemming Andersen Nylander, Lis Greve Andersen (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2012-04-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Stiftere: Lis Greve Andersen, Flemming Andersen Nylander (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Vedtægter: 2012-04-24 (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2012-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-04-24)
Den 2012-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)