Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Navne | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 20, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 20, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2012-04-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BALTOPPEN BIO ApS. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2023-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 20, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 20, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Navne: Jan B Holding ApS (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-08 fjernes Navne: EMJA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Vedtægter: 2016-06-09 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-22 fjernes Direktion: Emil Mark Nørholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-06 tilføjes Legale ejere: Jan Bøye Thomsen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2014-10-06 tilføjes Reelle ejere: Jan Bøye Thomsen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2012-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 20, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2012-04-05 tilføjes Direktion: Emil Mark Nørholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investerer i og besidde direkte og indirekte kapitalinteresserer i andre virksomheder og selskaber, samt at være holdingselskab og dertil beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-05 tilføjes Navne: EMJA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2012-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2012-04-05 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2012-04-05 tilføjes Stiftere: Jan Bøye Thomsen, Emil Mark Nørholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2012-04-05 tilføjes Vedtægter: 2012-04-05 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2012-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-04-19)
Den 2012-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)