Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Elite-murer ApS. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 13/1 2022 ApS. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2020-01-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Flisemurer ApS. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2024-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Eliassensvej 94, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-18 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Legale ejere: Patrick Kåre Iversen (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Navne: PM INVEST KOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Reelle ejere: Patrick Kåre Iversen (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Stiftere: Patrick Kåre Iversen, Michael Madsen (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-30 fjernes Direktion: Patrick Kåre Iversen (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eliassensvej 94, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2021-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Essen 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2020-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-06 tilføjes Vedtægter: 2019-12-06 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-01-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Essen 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Essen 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Essen 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Karen Blixens Vej 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-06-01 fjernes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-09 tilføjes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-09 fjernes Revisor: KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Holdingselskab gennem datterselskab samt drive handel og industri m.v. (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2013-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2013-12-11 tilføjes Vedtægter: 2013-12-11 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2013-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karen Blixens Vej 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2013-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 37, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 37, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellevuegade 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-20 tilføjes Legale ejere: Patrick Kåre Iversen (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2013-02-20 tilføjes Reelle ejere: Patrick Kåre Iversen (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2013-02-20 fjernes Direktion: Michael Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellevuegade 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-18 tilføjes Direktion: Michael Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2012-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-18 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2012-04-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2012-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2012-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2012-04-18 tilføjes Navne: PM INVEST KOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2012-04-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2012-04-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2012-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2012-04-18 tilføjes Revisor: KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-18 tilføjes Stiftere: Patrick Kåre Iversen, Michael Madsen (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2012-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2012-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-02)