Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 2. tv., 1610 København V (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: regnskapssjef@brandsdalgroup.com (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 tilføjes Bestyrelse: Kolbjørn Ertzeid (formand) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-07-08 fjernes Bestyrelse: Lene Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-07-07 fjernes Bestyrelse: Kolbjørn Ertzeid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 tilføjes Direktion: Einar Øgrey Brandsdal (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 fjernes Direktion: Silvia Elin Melin (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-03-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-08-04 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-18 tilføjes Bestyrelse: Einar Øgrey Brandsdal (formand) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2013-04-18 fjernes Bestyrelse: Vidar Meum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Direktion: Silvia Elin Melin (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-19 fjernes Direktion: Einar Øgrey Brandsdal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af varer samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden alene eller af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Vedtægter: 2012-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 2. tv., 1610 København V (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2012-03-22 tilføjes Bestyrelse: Vidar Meum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-22 tilføjes Binavne: COCOPANDA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 tilføjes Direktion: Einar Øgrey Brandsdal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 tilføjes Legale ejere: Brandsdal Group AS (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2012-03-22 tilføjes Navne: COCOPANDA.DK A/S (offentliggjort 2012-04-19)
Den 2012-03-22 tilføjes Reelle ejere: Einar Øgrey Brandsdal (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2012-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-03-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 tilføjes Stiftere: Netthandelen Holding AS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-04-19)
Den 2012-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)