Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Jakob Hjort Nygaard | 15.04.2012 | 08.11.2023 | |
Jens Knudsen | 15.04.2012 | 08.11.2023 | |
Kristian Førland-Larsen | 15.04.2012 | 08.11.2023 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Farlakrakra ApS (CVR 41567953) | 08.08.2020 | 08.11.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Jakob Hjort Nygaard | 10.01.2019 | 08.08.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Jakob Hjort Nygaard | 01.06.2012 | 09.01.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |