Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karl Fredrik Ek | 28.10.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Charlotte Vendeløkke Olsen | 23.11.2021 | 28.10.2022 | adm. dir |
Rasmus Knudsen Nørby | 01.03.2021 | 23.11.2021 | adm. dir |
Bent Christiansen Breintoft | 01.03.2018 | 28.02.2021 | adm. dir |
Rasmus Hassing | 02.02.2015 | 28.02.2018 | adm. dir |
Kjetil Storset | 02.01.2014 | 02.02.2015 | adm. dir |
Bård Olav Uthus | 28.03.2012 | 02.01.2014 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kent Omenås | 26.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ingeborg Gjærum | 28.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Arnstein Kjesbu | 24.06.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Greta Kelwing-Haugberg | 28.10.2022 | 26.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Reidar Øye | 08.05.2019 | 28.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Geir Nysetvold | 10.04.2018 | 14.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Øystein Sæther | 02.02.2015 | 28.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kjetil Storset | 02.02.2015 | 24.06.2020 | formand |
Rasmus Hassing | 02.02.2015 | 28.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Håvard Pedersen | 28.03.2012 | 02.02.2015 | bestyrelsesmedlem |