Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: REBASE SYSTEMS ApS. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REBASE SYSTEMS ApS. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2019-08-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-10 tilføjes Vedtægter: 2015-08-10 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2012-04-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-04-23)
Den 2012-04-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falstersvej 4, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-17 tilføjes Direktion: Michael Rothmeier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed ved køb, besiddelse og salg af kapitalandele i andre foretagender, yde lån og finansiering samt anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 tilføjes Legale ejere: Michael Rothmeier (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2012-04-17 tilføjes Navne: MIR 2012 ApS (offentliggjort 2012-04-18)
Den 2012-04-17 tilføjes Reelle ejere: Michael Rothmeier (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2012-04-17 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2012-04-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2012-04-17 tilføjes Stiftere: Michael Rothmeier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 tilføjes Vedtægter: 2012-04-17 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2012-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-04-18)
Den 2012-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)