Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: HORSENS BOLIG ApS. (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-02-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HORSENS BOLIGUDLEJNING ApS. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbyvej 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-10 tilføjes Direktion: Jeanette Lykke Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 330.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Legale ejere: Jeanette Lykke Jensen, Emma Lykke Vernholt Jensen, Sarah Lykke Vernholt Jensen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-04-10 tilføjes Navne: JEANETTE INVEST ApS (offentliggjort 2012-05-14)
Den 2012-04-10 tilføjes Reelle ejere: Jeanette Lykke Jensen, Emma Lykke Vernholt Jensen, Sarah Lykke Vernholt Jensen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-04-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-04-10 tilføjes Revisor: AA REVISIONSANPARTSSELSKABET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Vedtægter: 2012-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-14)
Den 2012-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)