Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 11, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 13. APRIL 2012 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Stiftere: Svend Aage Dreist Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Direktion: Svend Aage Dreist Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 11, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 tilføjes Direktion: Svend Aage Dreist Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom, udlejningsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 13. APRIL 2012 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Stiftere: Svend Aage Dreist Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Vedtægter: 2012-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)