Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Aaldert Zwaantinus Dekens | 13.04.2012 | |
Tamme Egbert Bolt | 13.04.2012 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Tamme Egbert Bolt | 13.04.2012 | 19.03.2024 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Aaldert Zwaantinus Dekens | 13.04.2012 | 11.10.2017 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
THYBORØNS KVOTESELSKAB A/S (CVR 29602654) | NORMAL | 17.03.2023 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
THYBORØNS KVOTESELSKAB A/S (CVR 29602654) | NORMAL | 03.06.2016 | 16.03.2023 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
THYBORØNS KVOTESELSKAB A/S (CVR 29602654) | NORMAL | 02.01.2013 | 02.06.2016 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |