Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TECLEAF ApS. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2023-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 49, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 12, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@baltic-asiatic.com (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 fjernes Kontaktoplysninger: pr@tecleaf.com (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-12-30 fjernes Bestyrelse: Peter Randow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Peter Randow (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Direktion: Jan Henrik Christiansen (direktør) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-04 fjernes Direktion: Bjarne Kolbo Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 fjernes Bestyrelse: Bjarne Kolbo Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: TECLEAF ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Lake View Ltd. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Bjarne Kolbo Nielsen (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2019-06-06 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-05 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 12, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2018-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 35, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 35, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 35, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-31 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2015-03-31 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2014-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: pr@tecleaf.com (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2014-01-31 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2014-01-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, distribution og salg af produkter indenfor solcelleteknologi, samt virksomhed der naturligt følger af disse aktiviteter, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Navne: TECLEAF ApS (offentliggjort 2012-09-25)
Den 2012-09-18 fjernes Navne: HØJBO 19. MARTS 2012 ApS (offentliggjort 2012-04-13)
Den 2012-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Vedtægter: 2012-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 35, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2012-04-10 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Kolbo Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-10 tilføjes Direktion: Bjarne Kolbo Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2012-08-01)
Den 2012-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Legale ejere: Lake View Ltd., NORDIC ASIATIC ApS, SGJ HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2012-04-10 tilføjes Navne: HØJBO 19. MARTS 2012 ApS (offentliggjort 2012-04-13)
Den 2012-04-10 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Kolbo Nielsen, Peter Randow, Jan Henrik Christiansen, Søren Gade Jensen (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2012-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-04-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Stiftere: SGJ HOLSTEBRO ApS, NORDIC ASIATIC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-04-13)
Den 2012-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)