Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Høiris Christensen | 31.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Søndergaard Hansen | 01.01.2024 | 31.05.2024 | adm. dir |
Bo Høiris Christensen | 11.04.2012 | 01.01.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Knudsen | 24.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Jakobsen | 24.10.2023 | formand |
Mogens Røn | 12.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bo Høiris Christensen | 09.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Jakobsen | 14.01.2020 | 23.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Knudsen | 06.09.2012 | 23.10.2023 | formand |
Michael Siehr Munksgård | 06.09.2012 | 06.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Johnsen | 11.04.2012 | 12.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Høiris Bloch | 11.04.2012 | 09.09.2014 | bestyrelsesmedlem |