Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2012-06-27)
Den 2012-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-27 tilføjes Direktion: Thomas Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt udvikling heraf. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Legale ejere: BOSERUP EJD. ADM. A/S (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2012-06-27 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 31.05.2012 I ApS (offentliggjort 2012-06-27)
Den 2012-06-26 fjernes Navne: ApS PST NR. 1133 (offentliggjort 2012-04-11)
Den 2012-06-27 tilføjes Reelle ejere: Thomas Petersen, Michael Boserup (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2012-06-27 tilføjes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2012-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Vedtægter: 2012-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2012-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Navne: ApS PST NR. 1133 (offentliggjort 2012-04-11)
Den 2012-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-04-11)
Den 2012-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)