Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 54, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Baggesens Alle 106, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2012-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ENERGI ISOLERING ApS. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ENERGI ISOLERING ApS. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENERGI ISOLERING ApS. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-05-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-05-17 tilføjes Vedtægter: 2017-05-17 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-05-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baggesens Alle 106, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2012-03-27 tilføjes Direktion: René Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-27 tilføjes Formål: Selskabets aktivitet vil bestå i besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt at foretage investering i enhver henseende samt alt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 tilføjes Legale ejere: René Sørensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-03-27 tilføjes Navne: EGEBJERG SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-04-10)
Den 2012-03-27 tilføjes Reelle ejere: René Sørensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2012-03-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2012-03-27 tilføjes Stiftere: René Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 tilføjes Vedtægter: 2012-03-27 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2012-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-04-10)
Den 2012-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)