Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Zakariyya Ali Assad Saleh | 22.04.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mahmoud Ali As´Ad Al Fdaili | 15.08.2012 | 22.04.2016 | adm. dir |
Zakaria Ali As´ad Saleh | 09.08.2012 | 15.08.2012 | adm. dir |
Mahmoud Ali As´Ad Al Fdaili | 05.04.2012 | 09.08.2012 | adm. dir |