Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Jacob Lemmeke | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Svend Bernt Hagemann | 01.12.2021 | formand |
Jesper Knudsen | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tomas Zeltner | 30.03.2012 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Jacob Lemmeke | 26.08.2021 | 30.11.2021 | formand |
Trine Lyndgaard Lund Zeltner | 13.07.2021 | 26.08.2021 | formand |
Brian Jacob Lemmeke | 13.07.2021 | 25.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Storm Hansen | 30.03.2012 | 13.07.2021 | bestyrelse |
Peter Køhler Ryaa | 30.03.2012 | 13.07.2021 | bestyrelse |
Kim Jybæk | 30.03.2012 | 13.07.2021 | formand |