Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Klaus Bæk Simonsen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 33,33 % | 33,33 % |
Erik Trock-Jansen(virk.: 18) Legale ejere, Reelle ejere | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % |
Bent Benemann Bischoff(virk.: 25) Legale ejere, Reelle ejere | 20,00 % | 24,00 % | 28,00 % | 36,00 % |
Pct. | 13,05 % | 15,22 % | 19,57 % | 23,91 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bent Benemann Bischoff | ||
Klaus Bæk Simonsen | 01.01.2007 | Læssøegade 75, 5230 Odense M |
Erik Trock-Jansen | 05.01.2020 | Nyvej 17, 1851 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
D.P Byggeservice | 25493486 | Aktiv | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.06.2015 | 33,09 (km) | Krakasvej 17, 3400 Hillerød | Torslundevej 117, 2635 Ishøj |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 17.06.2019 og angivet som gældende fra 20.07.2015 (1380 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 20.12.2004 ApS | 28302487 |
HOLDINGSELSKABET AF 20. AUGUST 1997 ApS | 20504145 |
HOLDINGSELSKABET AF 20. AUGUST 2012 A/S | 24984184 |
Holdingselskabet af 20. december 2019 ApS | 41031611 |
Holdingselskabet af 20. januar 2020 ApS | 41091002 |
Holdingselskabet af 20. maj 2016 IVS | 37749796 |
Holdingselskabet af 20. marts 2014 ApS | 35810374 |
HOLDINGSELSKABET AF 20. OKTOBER 2011 ApS | 34057745 |
Holdingselskabet af 20. september ApS | 38021923 |
HOLDINGSELSKABET AF 20/1 1998 ApS | 20758376 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Bæk Simonsen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Erik Trock-Jansen(virk.: 18) Legale ejere, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Bent Benemann Bischoff(virk.: 25) Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 24 % | 43 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Klaus Bæk Simonsen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 1 | 0 | 2 |
Erik Trock-Jansen(virk.: 18) Legale ejere, Reelle ejere | 14 | 12 | 0 | 6 |
Bent Benemann Bischoff(virk.: 25) Legale ejere, Reelle ejere | 21 | 13 | 0 | 2 |
Sum | 37 | 26 | 0 | 10 |
Pct. | 51 % | 36 % | 0 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |