Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-03-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STØVSUGERBANDEN ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 6, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 30, 2500 Valby (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 30, 2500 Valby (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2015-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 45, 2500 Valby (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@stovsugerbanden.dk (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-01-28 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 45, 2500 Valby (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-03-28 tilføjes Direktion: Nicole Kiel Broch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde kapitalandele i andre noterede såvel som unoterede selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2012-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Legale ejere: Nicole Kiel Broch (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2012-03-28 tilføjes Navne: NICOLE BROCH HOLDING ApS (offentliggjort 2012-03-28)
Den 2012-03-28 tilføjes Reelle ejere: Nicole Kiel Broch (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2012-03-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-03-28 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Stiftere: Nicole Kiel Broch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Vedtægter: 2012-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-28)
Den 2012-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)