Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Præstgaard Brix(virk.: 2) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Præstgaard Brix(virk.: 3) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Glenn Steen Møller(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Præstgaard Brix | 25.08.2011 | Wesselsvej 4, 4760 Vordingborg |
Glenn Steen Møller | 16.02.2016 | Platanvej 18, 1810 Frederiksberg C |
Jesper Præstgaard Brix | 01.06.2020 | Elmealle 8, 4760 Vordingborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
VORDINGBORG AUTOHANDEL A/S | 34466076 | NORMAL | Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.03.2012 | 4,59 (km) | Wesselsvej 4, 4760 Vordingborg | Hasselvænget 24, 4760 Vordingborg |
25.09.2019 | 7,93 (km) | Hasselvænget 24, 4760 Vordingborg | Stokkedrevet 9, 4760 Vordingborg |
VORDINGBORG AUTOHANDEL A/S. |
Sidst opdateret den 26.03.2012 og angivet som gældende fra 21.03.2012 (4578 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
VORDINGBORG ApS | 85855417 |
VORDINGBORG AUTO & INDUSTRILAKE- RING V/ LARS THORSEN | 16421049 |
VORDINGBORG AUTO-EL A/S | 16855871 |
VORDINGBORG AUTOELEKTRO A/S | 16855871 |
VORDINGBORG AUTOHANDEL A/S | 34466076 |
VORDINGBORG BANK A/S | 36684828 |
VORDINGBORG BEDEMANDSFORRETNING ApS | 31616433 |
VORDINGBORG BILSYN A/S | 28312725 |
VORDINGBORG BREMSESHOP ApS | 21734500 |
Vordingborg Bugser ApS | 36535407 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Præstgaard Brix(virk.: 2) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesper Præstgaard Brix(virk.: 3) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Glenn Steen Møller(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Præstgaard Brix(virk.: 2) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jesper Præstgaard Brix(virk.: 3) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 1 | 1 |
Glenn Steen Møller(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 4 | 1 | 2 | 3 |
Pct. | 40 % | 10 % | 20 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |