Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadekæret 4, 4652 Hårlev (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sneppevej 13, 4653 Karise (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: jannich@avlgruppen.dk (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Jannich Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Veronica Taagefeldt (direktion) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Jannich Michael Nielsen, AVL Holding ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: Veronica Taagefeldt, Jannich Michael Nielsen (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jannich Michael Nielsen (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Veronica Taagefeldt (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2012-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK HANDEL OG FINANS ApS. (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2019-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: JD Byg & Invest A/S. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneppevej 13, 4653 Karise (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2018-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sneppevej 13, 4653 Karise (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-11 tilføjes Vedtægter: 2016-02-11 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-02-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2013-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer samt anden investeringsvirksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Vedtægter: 2013-09-27 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2012-04-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-04-27)
Den 2012-04-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-04-17)
Den 2012-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-04-17)
Den 2012-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneppevej 13, 4653 Karise (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2012-03-21 tilføjes Direktion: Veronica Taagefeldt (direktion) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2012-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 tilføjes Legale ejere: Veronica Taagefeldt (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2012-03-21 tilføjes Navne: DANSK HANDEL OG FINANS HOLDING ApS (offentliggjort 2012-03-21)
Den 2012-03-21 tilføjes Reelle ejere: Veronica Taagefeldt (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2012-03-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2012-03-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2012-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 tilføjes Stiftere: Veronica Taagefeldt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-21)
Den 2012-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)