Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Wagner Hess | 01.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Toni Hansen | 05.02.2021 | 01.02.2022 | direktør |
Linnea Thomsen | 08.08.2016 | 05.02.2021 | direktør |
Kenneth Helden | 06.03.2014 | 08.08.2016 | direktør |
Nikolaj Møller | 20.03.2012 | 06.03.2014 | direktør |