Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulrik Eriksen Fink | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Ive | 01.05.2014 | bestyrelse |
Søren Herskind | 16.03.2012 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Ravn Makne | 16.05.2018 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jannick Secher | 16.03.2012 | 16.05.2018 | bestyrelse |
Kristian Tolstrup Boserup | 16.03.2012 | 01.05.2014 | bestyrelse |