Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Binavne | Hjemmeside | Tegningsregel | ||||
Navne | Vedtægter | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edelgavevej 5, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Edelgavevej 5, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: anne@glsfoder.dk (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: ml@ml-kontor.dk (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-29 tilføjes Legale ejere: Thomas Westberg Løvgren Larsen (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-09-28 fjernes Legale ejere: Lars Løvgren Larsen, Thomas Westberg Løvgren Larsen (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Reelle ejere: Thomas Westberg Løvgren Larsen (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-09-29 fjernes Direktion: Lars Løvgren Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-06-15 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-12-03 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Direktion: Lars Løvgren Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-10-12 fjernes Direktion: Thomas Westberg Løvgren Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-31 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-21 tilføjes Binavne: GLS webshop ApS (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-13 tilføjes Binavne: GLS foder ApS - Webshop, GLS Foder ApS - Strukturmix, GLS Foder ApS - Lucerne (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edelgavevej 5, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 2, 2765 Smørum (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-14 tilføjes Hjemmeside: www.glsfoder.dk (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: ml@ml-kontor.dk (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Direktion: Lars Løvgren Larsen (direktør) (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-02-20 tilføjes Navne: GLS Foder ApS (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-02-19 fjernes Navne: GLS SHOP ApS (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-02-20 tilføjes Vedtægter: 2015-02-20 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-02-19 tilføjes Legale ejere: Lars Løvgren Larsen, Thomas Westberg Løvgren Larsen (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2015-02-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2015-02-14 fjernes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2014-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 2, 2765 Smørum (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2014-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 2, 2765 Smørum (offentliggjort 2014-09-06)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2013-06-12 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2013-06-12 fjernes Revisor: PRIMA REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-04-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2012-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 2, 2765 Smørum (offentliggjort 2014-09-06)
Den 2012-03-03 tilføjes Binavne: SHOP GLS ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-03-03 tilføjes Direktion: Thomas Westberg Løvgren Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2012-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med foder og tilbehør til dyr (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-03 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-03-03 tilføjes Navne: GLS SHOP ApS (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2012-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2012-03-03 tilføjes Revisor: PRIMA REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-03-03 tilføjes Stiftere: Thomas Westberg Løvgren Larsen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2012-03-03 tilføjes Vedtægter: 2012-03-03 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2012-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2012-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-12)