Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 16, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Perlegade 54, 3., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2012-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: KIROPRAKTORERNE KONGEVEJ ApS. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KIROPRAKTORERNE KONGEVEJ ApS. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlegade 54, 3., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2019-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrløkke 11, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 tilføjes Reelle ejere: Søren Jean Larsen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrløkke 11, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2012-03-16 tilføjes Direktion: Søren Jean Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab ved at eje kapitalandele i et kiropraktorselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2012-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Legale ejere: Søren Jean Larsen (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2012-03-16 tilføjes Navne: SJL KIROPRAKTOR HOLDING ApS (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2012-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-03-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Stiftere: Søren Jean Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Vedtægter: 2012-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2012-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)