Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Navne | Direktion | Kapital | ||||
Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-02-22 tilføjes Legale ejere: AQUITAS ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-02-22 fjernes Legale ejere: ESPLANADEN HOLDING Group ApS (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-21 fjernes Legale ejere: AQUITAS ApS (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-22 tilføjes Reelle ejere: Niels Dahl-Sørensen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-21 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 21.02.2017 ApS (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-20 fjernes Navne: SCANDI HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-21 tilføjes Vedtægter: 2017-02-21 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-02-21 fjernes Direktion: Charlotte Egsgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-12-16 tilføjes Direktion: Charlotte Egsgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-11-01 tilføjes Vedtægter: 2015-11-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-21 tilføjes Vedtægter: 2015-10-21 (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2014-02-10 tilføjes Legale ejere: AQUITAS ApS (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2013-11-20 fjernes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed ved investering i værdipapirer samt anden hermed - efter direktionens skøn - beslægtet virksomhed, såvel direkte som indirekte, herunder igennem investering i andre selskaber med samme eller lignende formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2013-05-24 tilføjes Vedtægter: 2013-05-24 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2013-02-15 fjernes Direktion: Niels Dahl-Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 tilføjes Direktion: Niels Dahl-Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nålemagervej 7, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2012-03-19)
Den 2012-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 2., 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 2., 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-17 tilføjes Legale ejere: ESPLANADEN HOLDING Group ApS (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2012-03-15 tilføjes Direktion: Niels Dahl-Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2012-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Navne: SCANDI HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2012-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Stiftere: Niels Dahl-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2012-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)