Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 7, 4. th., 7430 Ikast (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-13 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Kontaktoplysninger: im@ibmortensen.dk (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Legale ejere: Ib Styhm Mortensen (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Navne: IB M HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Stiftere: Ib Styhm Mortensen (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-11 fjernes Direktion: Ib Styhm Mortensen (direktion) (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2015-11-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2015-11-24 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 7, 4. th., 7430 Ikast (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2015-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bonnens Vej 55, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: im@ibmortensen.dk (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bonnens Vej 55, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2012-03-13 tilføjes Direktion: Ib Styhm Mortensen (direktion) (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2012-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-13 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Legale ejere: Ib Styhm Mortensen (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Navne: IB M HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2012-03-13 tilføjes Stiftere: Ib Styhm Mortensen (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2012-03-13 tilføjes Vedtægter: 2012-03-13 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2012-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2014-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: IB MORTENSEN BILER A/S. (offentliggjort 2017-09-25)