Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-04-22 sletter virksomheden Ejerskaber: SPORTYFIED ApS. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2014-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HALF VICTORY ApS. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-27 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2012-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgade 6, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-14 tilføjes Direktion: Søren Herskind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt anden, efter direktionens skøn, hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-03-15)
Den 2012-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Legale ejere: Søren Herskind (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2012-03-14 tilføjes Navne: HERSKIND HOLDING ApS (offentliggjort 2012-03-14)
Den 2012-03-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Herskind (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2012-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2012-03-14 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2012-03-14 tilføjes Stiftere: Søren Herskind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Vedtægter: 2012-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-14)
Den 2012-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)