Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 28, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bybjergvej 6 a., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@foderboxen.dk (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: jacob@vetboxen.dk (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Navne: Os med kæledyr ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-27 fjernes Navne: Vetboxen.dk ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-28 tilføjes Vedtægter: 2021-05-28 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-04 tilføjes Direktion: Katja Nørlem-Masters (direktør) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-07-18 fjernes Direktion: Jacob Nørlem (direktion) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive webshops for dyrlæger og deres klinikker. (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-24 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@vetboxen.dk (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2018-01-24 fjernes Kontaktoplysninger: jacob@foderboxen.dk (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Navne: Vetboxen.dk ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2018-01-24 fjernes Navne: FODERBOXEN ONLINE ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Vedtægter: 2018-01-25 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-06 fjernes Revisor: JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Direktion: Jacob Nørlem (direktion) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2013-04-11 fjernes Direktion: Carsten Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-24 tilføjes Direktion: Carsten Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-24 fjernes Direktion: Nils Rune Vad Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybjergvej 6 a., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2012-03-13 tilføjes Direktion: Nils Rune Vad Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er Drift af webportal (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2012-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2012-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@foderboxen.dk (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2012-03-13 tilføjes Legale ejere: A FROGS FANTASY ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2012-03-13 tilføjes Navne: FODERBOXEN ONLINE ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2012-03-13 tilføjes Reelle ejere: Jacob Nørlem (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2012-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Revisor: JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Stiftere: A FROGS FANTASY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Vedtægter: 2012-03-13 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2012-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2012-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)