Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Binavne | Kapital | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapitalvaluta | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-01 tilføjes Direktion: Shawn Patrick Boom (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-01 fjernes Direktion: Mads Tvillinggaard Bonde (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, st., 1620 København V (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 2, 4., 1717 København V (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-21 fjernes Reelle ejere: Mads Tvillinggaard Bonde, Michael Bodekær Jensen (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2022-05-20 tilføjes Reelle ejere: Mads Tvillinggaard Bonde, Michael Bodekær Jensen (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2022-05-19 fjernes Reelle ejere: Michael Bodekær Jensen, Mads Tvillinggaard Bonde (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 2, 4., 1717 København V (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2021-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-03 tilføjes Hjemmeside: www.labster.com (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: accounting@labster.com (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-02 fjernes Kontaktoplysninger: madsbonde@gmail.com (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 fjernes Direktion: Michael Bodekær Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: Michael Bodekær Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Bodekær Jensen, Mads Tvillinggaard Bonde (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Reelle ejere: Michael Bodekær Jensen, Mads Tvillinggaard Bonde (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-09 tilføjes Vedtægter: 2018-07-09 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 tilføjes Legale ejere: Labster Group ApS (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-04 fjernes Legale ejere: Solid Trend GmbH, Spectro ApS (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Bodekær Jensen, Mads Tvillinggaard Bonde (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-18 tilføjes Legale ejere: Spectro ApS (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2015-12-17 fjernes Legale ejere: MADS TVILLINGGAARD BONDE ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-03 fjernes Binavne: KOMBIO ApS, DET VIRTUELLE LABORATORIUM ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-02 tilføjes Vedtægter: 2015-06-02 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2015-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Legale ejere: MADS TVILLINGGAARD BONDE ApS, Solid Trend GmbH (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-02-27 fjernes Legale ejere: Solid Trend GmbH, MADS TVILLINGGAARD BONDE ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 8, 2. tv., 1123 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-24 tilføjes Legale ejere: Solid Trend GmbH, MADS TVILLINGGAARD BONDE ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Direktion: Mads Tvillinggaard Bonde (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2013-02-28 fjernes Direktion: Tobias Aabye Dam (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-28 fjernes Bestyrelse: Tobias Aabye Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for e-learning og softwareudvikling samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af (i) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller (ii) af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Vedtægter: 2012-11-29 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2012-11-29 fjernes Binavne: THE VIRTUAL LAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Bodekær Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Navne: LABSTER ApS (offentliggjort 2012-10-26)
Den 2012-10-14 fjernes Navne: KOMBIO ApS (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2012-10-15 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2012-10-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 8, 2. tv., 1123 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 25, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 25, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-03-12 tilføjes Bestyrelse: Tobias Aabye Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-12 tilføjes Binavne: THE VIRTUAL LAB ApS, KOMBIO ApS, DET VIRTUELLE LABORATORIUM ApS, CHEMLAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Direktion: Tobias Aabye Dam (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2012-03-19)
Den 2012-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2012-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: madsbonde@gmail.com (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2012-03-12 tilføjes Navne: KOMBIO ApS (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2012-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-03-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Stiftere: Mads Tvillinggaard Bonde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2012-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)