Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: STIELER & CO. A/S. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2012-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: COPENHAGEN WEBGAMES ApS. (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2015-08-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Cruisers Club ApS. (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2016-02-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Club Nautic Denmark ApS. (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Club Nautic Denmark ApS. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STIELER & CO. A/S. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kent@stieler.dk (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: kentpkbh@gmail.com (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-02-12 tilføjes Navne: JUNGLE DRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-11 fjernes Navne: KENT PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-12 tilføjes Vedtægter: 2020-02-12 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-04-25 tilføjes Vedtægter: 2019-04-25 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornevangsvej 4, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 25, 7. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kentpkbh@gmail.com (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 25, 7. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: A.C. Meyers Vænge 13, 6. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-10-31 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-04 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-27 tilføjes Direktion: Kent Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-09-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2017-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-09-27 tilføjes Vedtægter: 2017-09-27 (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Kent Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2012-10-20 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.C. Meyers Vænge 13, 6. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2012-03-12 tilføjes Direktion: Kent Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2012-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion, konsulent- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2012-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Legale ejere: Kent Pedersen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2012-03-12 tilføjes Navne: KENT PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2012-03-12 tilføjes Reelle ejere: Kent Pedersen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2012-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2012-03-12 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Stiftere: Kent Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2012-03-12 tilføjes Vedtægter: 2012-03-12 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2012-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-12)
Den 2012-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)