Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Formål | Hovedbranche | Binavne | Navne | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 110, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 110, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Vedtægter: 2018-05-22 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-03 tilføjes Vedtægter: 2018-02-03 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere globale relocation ydelser, herunder transport-, flytte- og opbevaringsvirksomhed såvel nationalt som internationalt samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-21 tilføjes Binavne: A/S Salicath's Express Co. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-20 tilføjes Navne: Aspire Mobility Group A/S (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 fjernes Navne: A/S Salicath's Express Co. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-12 tilføjes Navne: A/S Salicath's Express Co. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-05-11 fjernes Navne: ASPIRE MOBILITY GROUP A/S (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-12 tilføjes Vedtægter: 2015-05-12 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-05-29 tilføjes Bestyrelse: Ellen Thøgersen Bach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-29 fjernes Bestyrelse: Gorm Himmer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 110, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2012-03-12 tilføjes Bestyrelse: Gorm Himmer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-12 tilføjes Direktion: Niels Bach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber, hvis primære virksomhed er - nationalt som internationalt - at drive transport, flytning og levere globale relocationydelser samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2012-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2012-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2012-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Legale ejere: BACH SALICATH DANMARK A/S (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2012-03-12 tilføjes Navne: ASPIRE MOBILITY GROUP A/S (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2012-03-12 tilføjes Reelle ejere: Niels Bach (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2012-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-03-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Stiftere: BACH SALICATH DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2012-03-12 tilføjes Vedtægter: 2012-03-12 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2012-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-03-12)
Den 2012-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)