Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kapital | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-05 tilføjes Direktion: August Ditlev Bech (direktør) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-02-08 fjernes Direktion: Ole Bech (direktør) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-25 tilføjes Vedtægter: 2016-11-25 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-10-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 6.500.000,00 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-28 tilføjes Vedtægter: 2015-02-28 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-02-28 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I ASNÆS REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2013-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2013-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2012-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asnæs Centret 3, 4550 Asnæs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-07 tilføjes Direktion: Ole Bech (direktør) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2012-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2012-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 tilføjes Legale ejere: AMB ApS, SHM EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2012-03-07 tilføjes Navne: AC 2012 ApS (offentliggjort 2012-03-12)
Den 2012-03-07 tilføjes Reelle ejere: Ole Bech (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2012-03-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2012-03-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2012-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-03-07 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET I ASNÆS REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-03-07 tilføjes Stiftere: SHM EJENDOMME ApS, AMB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 tilføjes Vedtægter: 2012-03-07 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-12)
Den 2012-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)