Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Balslev Brandt | 12.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Møll | 11.06.2019 | 27.02.2020 | direktør |
Simon Balslev Brandt | 01.06.2015 | 11.08.2021 | adm. dir |
Ulrik Møll | 07.03.2012 | 01.12.2015 | direktør |
Allan Frikke Hansen | 07.03.2012 | 31.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Vad Lauridsen | 01.06.2015 | 11.06.2019 | formand |
Ulrik Møll | 07.03.2012 | 11.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Simon Balslev Brandt | 07.03.2012 | 11.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Allan Frikke Hansen | 07.03.2012 | 31.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kim Baarsøe | 07.03.2012 | 31.05.2015 | formand |