Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellemarksvej 15, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2012-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OH CONSULTING ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2012-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIMA INVENT ApS. (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2021-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellemarksvej 15, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-17 tilføjes Vedtægter: 2014-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-17 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellemarksvej 15, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2012-03-01 tilføjes Direktion: Ole Hvelplund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-03-07)
Den 2012-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Legale ejere: Ole Hvelplund (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-03-01 tilføjes Navne: HVELPLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2012-03-07)
Den 2012-03-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Hvelplund (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Stiftere: Ole Hvelplund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-07)
Den 2012-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)