Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johnny Hey | 02.05.2019 | 17.12.2019 | adm. dir |
Rasmus Bork-Nielsen | 20.04.2018 | 02.05.2019 | direktør |
Michael Ian Henriksen | 02.03.2012 | 02.05.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jack Bjørn Nielsen | 02.05.2019 | 17.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Hey | 02.05.2019 | 17.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bo Knudsen | 02.05.2019 | 17.12.2019 | formand |