Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-10 tilføjes Legale ejere: ENGRAF HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-07-10 fjernes Legale ejere: Kim Due Jensen (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-07-09 fjernes Legale ejere: ENGRAF HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-07-10 tilføjes Reelle ejere: Thore Engraf (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-07-10 fjernes Reelle ejere: Kim Due Jensen (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-07-09 fjernes Reelle ejere: Thore Engraf (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-12-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-12-05 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engros handel med diverse artikler indenfor tøj, sports artikler mv. primært indenfor B 2 B markedet samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Vedtægter: 2013-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 fjernes Direktion: Leo Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 tilføjes Legale ejere: ENGRAF HOLDING ApS, Kim Due Jensen, CORNALI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2012-12-19 tilføjes Reelle ejere: Thore Engraf, Kim Due Jensen, Dan Cornali Jørgensen (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2012-10-31 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 fjernes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 35, 1610 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-27 tilføjes Direktion: Leo Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2012-03-05)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: thore@duetravel.com (offentliggjort 2012-03-05)
Den 2012-02-27 tilføjes Navne: LKT-ENGROS ApS (offentliggjort 2012-03-02)
Den 2012-02-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2012-02-27 tilføjes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Stiftere: LEO LAURITZEN HOLDING ApS, Kim Due Jensen, ENGRAF HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-02)
Den 2012-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)