Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-09 fjernes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2012-02-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BØGELY MASKINSERVICE A/S. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: JENSEN FORMUE INVEST ApS (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredsgårdsvej 19, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-29 tilføjes Direktion: Kristian Thorkild Kjær Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Bøgely Maskinservice A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-03-05)
Den 2012-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Legale ejere: Kristian Thorkild Kjær Hansen (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2012-02-29 tilføjes Navne: KRISTIAN HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-02-29)
Den 2012-02-29 tilføjes Reelle ejere: Kristian Thorkild Kjær Hansen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2012-02-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-02-29 tilføjes Revisor: JENSEN FORMUE INVEST ApS (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2012-02-29 tilføjes Stiftere: Kristian Thorkild Kjær Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Kristian Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Vedtægter: 2012-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-02-29)
Den 2012-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)