Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2020-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2020-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2020-05-28 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-09 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2020-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: sparthy@sparthy.dk (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: jon@sparthy.dk (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2020-05-28 tilføjes Navne: Personaleforeningen Sparekassen Thy (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-09 fjernes Navne: Personaleforeningen Sparekassen Thy (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2020-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-09 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Kontaktoplysninger: jon@sparthy.dk (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Navne: Personaleforeningen Sparekassen Thy (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-05-09)