Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Beway Bakir(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bahast Bakir(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Beway Bakir | 01.09.2021 | Ørestads Boulevard 61F, 2300 København S |
Bahast Bakir | 01.01.2022 | Augustvej 18, 2860 Søborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.12.2012 | 15,55 (km) | Henrik Ibsens Vej 36, 1813 Frederiksberg C | Hjulbyvej 10, 2740 Skovlunde |
23.01.2015 | 8,58 (km) | Hjulbyvej 10, 2740 Skovlunde | Klitmøllervej 29, 2720 Vanløse |
26.10.2021 | 0,00 (km) | Klitmøllervej 29, 2720 Vanløse | Klitmøllervej 29, 2720 Vanløse |
25.07.2022 | 4,84 (km) | Klitmøllervej 29, 2720 Vanløse | Augustvej 18, 2860 Søborg |
twoB I/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 15.06.2012 (4494 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Two Associates Production & Entertainment I/S | 40734767 |
TWO B ApS | 31053218 |
TwoBears ApS | 39703017 |
TwoBears Invest ApS | 39703017 |
twoB I/S | 34379327 |
Two Birds and a Candle ApS | 37250430 |
Two Birds One Stone | 42324191 |
Two Birds One Stone ApS | 40253106 |
TWO BLUE EYES HOLDING ApS | 36466677 |
Two Brothers ApS | 37935387 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Beway Bakir(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bahast Bakir(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Beway Bakir(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bahast Bakir(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 3 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 60 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |