Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Klausen | 02.03.2017 | 28.02.2023 | direktør |
Johnny Petri Christensen | 03.10.2007 | 02.03.2017 | direktør |
John Petri Christensen | 29.11.1971 | 03.10.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Kristoffer Friis Kieldsen | 02.05.2019 | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Munch-Hansen | 02.05.2019 | 28.02.2023 | formand |
Katrine Godskesen Kieldsen | 19.11.2017 | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Stephanie Appelgren Kieldsen | 02.03.2017 | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Melissa Skov Kieldsen | 02.03.2017 | 02.05.2019 | formand |
Lars Kieldsen | 02.03.2017 | 19.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kongsdal Aarøe | 25.11.2013 | 13.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Petri Christensen | 03.10.2007 | 02.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
John Petri Christensen | 29.11.1971 | 02.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Merete Christensen | 29.11.1971 | 25.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Søren Olesen | 29.11.1971 | 03.10.2007 | bestyrelsesmedlem |