Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 22, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-27 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Kontaktoplysninger: mail@designhimlen.dk (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Navne: GRØNBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Stiftere: Camilla Grønberg Kristensen (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-05-01 fjernes Direktion: Camilla Grønberg Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@designhimlen.dk (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2014-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: mail@byg-til-lavpris.dk (offentliggjort 2014-08-06)
Den 2014-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 22, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2014-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksværkvej 159, 3200 Helsinge (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværkvej 159, 3200 Helsinge (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ullerup Skovvej 1, 3390 Hundested (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ullerup Skovvej 1, 3390 Hundested (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-09-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2013-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 33, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-09 fjernes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 33, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-27 tilføjes Direktion: Camilla Grønberg Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2012-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt investere i værdipapirer mv. og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-27 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@byg-til-lavpris.dk (offentliggjort 2014-08-06)
Den 2012-02-27 tilføjes Navne: GRØNBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Stiftere: Camilla Grønberg Kristensen (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Vedtægter: 2012-02-27 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-12)