Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2012-03-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B. LYHNE VVS ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2017-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsvej 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: dennis@lyhne-vvs.dk (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsvej 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2012-02-15 tilføjes Direktion: Dennis Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Legale ejere: Dennis Lauritsen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2012-02-15 tilføjes Navne: DL79 HOLDING ApS (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-02-15 tilføjes Reelle ejere: Dennis Lauritsen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2012-02-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Stiftere: Dennis Lauritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Vedtægter: 2012-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)