Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 6, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Neriehaven 4, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: toktin@toti.dk (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2012-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: HVIDE SANDE SKIBSSMEDIE A/S. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-22 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Legale ejere: TOKTIN ApS (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-08-31 fjernes Legale ejere: Toke Hornbæk Pedersen (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-08-31 tilføjes Reelle ejere: Toke Hornbæk Pedersen (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-08-30 fjernes Reelle ejere: Toke Hornbæk Pedersen (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neriehaven 4, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2012-02-27 tilføjes Direktion: Toke Hornbæk Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investering samt formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Legale ejere: Toke Hornbæk Pedersen (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Navne: TOKTIN II ApS (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-02-27 tilføjes Reelle ejere: Toke Hornbæk Pedersen (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-02-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2012-02-27 tilføjes Stiftere: Toke Hornbæk Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Vedtægter: 2012-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)