Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Make Sense Holding ApS (CVR 42766666) | NORMAL | 15.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Murad Ahmed | 24.02.2012 | 15.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Tilst Multiservice Aps (CVR 34353468) | OPLØSTEFTERKONKURS | 07.06.2016 | 28.12.2018 | 100,00% | 100,00% |
Tilst Multiservice Aps (CVR 34353468) | OPLØSTEFTERKONKURS | 10.08.2015 | 06.06.2016 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |
MSF ApS (CVR 35250743) | OPLØSTEFTERKONKURS | 29.05.2013 | 20.09.2021 | 100,00% | 100,00% |