Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 12, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Binavne: MALERFIRMAET VESTERBERG HANSEN ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-15 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Kontaktoplysninger: s.v.hansen@mail.dk (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Navne: S+S HOLDING ApS UNDER LIKVIDATION (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-12-30 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Stiftere: Susanne Rechenback Reidel, Steen Vesterberg Hansen (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2015-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2015-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 fjernes Bestyrelse: Susanne Rechenback Reidel (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-30 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-12-30 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2014-11-26 fjernes Direktion: Susanne Rechenback Reidel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-12 tilføjes Direktion: Susanne Rechenback Reidel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-12 fjernes Direktion: Steen Vesterberg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-12 fjernes Bestyrelse: Steen Vesterberg Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med malerentreprise og -rådgivning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2014-11-10 tilføjes Navne: S+S HOLDING ApS UNDER LIKVIDATION (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2014-11-09 fjernes Navne: S+S HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Susanne Rechenback Reidel og Steen Vesterberg Hansen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-11-10 tilføjes Vedtægter: 2014-11-10 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 12, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2014-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 12, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-05-19)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-27 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISOR FRR PETER BRUN-POULSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 12, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-05-19)
Den 2012-02-15 tilføjes Bestyrelse: Steen Vesterberg Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Binavne: MALERFIRMAET VESTERBERG HANSEN ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2012-02-15 tilføjes Direktion: Steen Vesterberg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2012-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-15 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2012-02-15 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2012-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2012-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2012-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: s.v.hansen@mail.dk (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2012-02-15 tilføjes Navne: S+S HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2012-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2012-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISOR FRR PETER BRUN-POULSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Stiftere: Susanne Rechenback Reidel, Steen Vesterberg Hansen (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2012-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2012-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)