Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2012-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: PALLAZ INVEST ApS. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: PALLAZ INVEST ApS. (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PALLAZ INVEST ApS. (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2021-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: OSEM ApS. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2024-08-30 tilføjes Legale ejere: Lars Riis-Kofoed, Oscar Riis-Kofoed, Emma Riis-Kofoed (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-29 fjernes Legale ejere: Lars Riis-Kofoed (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Riis-Kofoed (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-29 fjernes Reelle ejere: Lars Riis-Kofoed (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-28 tilføjes Vedtægter: 2024-08-28 (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helleholm 7, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 28, 3770 Allinge (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2019-03-26 tilføjes Vedtægter: 2019-03-26 (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 28, 3770 Allinge (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2019-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 28, 3770 Allinge (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 28, 3770 Allinge (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 8, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 8, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Esperance Alle 10, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esperance Alle 10, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 3, 1., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 3, 1., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Esperance Alle 10, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@lrkconsult.dk (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: riiskofoed@gmail.com (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esperance Alle 10, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vingårds Alle 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2012-02-29)
Den 2013-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er Konsulent virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-22 tilføjes Vedtægter: 2013-01-22 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2013-01-22 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingårds Alle 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2012-02-29)
Den 2012-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vingårds Alle 8, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingårds Alle 8, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: riiskofoed@gmail.com (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2012-02-23 tilføjes Direktion: Lars Riis-Kofoed (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2012-02-24)
Den 2012-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2012-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 tilføjes Legale ejere: Lars Riis-Kofoed (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2012-02-23 tilføjes Navne: LRK CONSULT ApS (offentliggjort 2012-02-23)
Den 2012-02-23 tilføjes Reelle ejere: Lars Riis-Kofoed, Lars Riis-Kofoed (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2012-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 tilføjes Stiftere: Lars Riis-Kofoed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-02-23)
Den 2012-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)