Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Interessenter | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2015-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2015-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2015-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: cm@globalwindpower.com (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-08-02 tilføjes Interessenter: Marius Nicolai Julian Mallet (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2012-08-01 tilføjes Interessenter: Peder Iversen, Michael Nymann Nilsson, Michael Ariel Nielsen, Marius Nicolai Julian Mallet, Frank Virenfeldt Nielsen (offentliggjort 2012-11-12)
Den 2012-08-01 fjernes Interessenter: Marius Nicolai Julian Mallet (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2012-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cm@globalwindpower.com (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Navne: Haidberg 2 I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)